Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2006-09-29 sletter virksomheden Ejerskaber: NWG 2 ApS. (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-08-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 30, 1., 8370 Hadsten (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-08-01 fjernes Direktion: Keld Sørensen (direktion) (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-08-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-08-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-06-29 (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-08-01 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-08-01 fjernes Legale ejere: CHMF HOLDING ApS (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-08-01 fjernes Navne: K.S. HOLDING AF 29. JUNI 2001 ApS (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-08-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-08-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-08-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-08-01 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-08-01 fjernes Stiftere: Keld Sørensen (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-08-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-07-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-06-29 tilføjes Legale ejere: CHMF HOLDING ApS (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-06-28 fjernes Legale ejere: Keld Sørensen (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-17 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2015-06-17 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-08-07)
Den 2015-03-11 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-08-07)
Den 2015-03-11 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2013-07-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 30, 1., 8370 Hadsten (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2013-07-15 fjernes Beliggenhedsadresse: I P Hartmanns Vej 5, 8370 Hadsten (offentliggjort 2009-06-10)
Den 2009-03-16 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2009-03-16 fjernes Revisor: J.C. Nørgaard / Dansk Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-03-10)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: I P Hartmanns Vej 5, 8370 Hadsten (offentliggjort 2009-06-10)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: I P Hartmanns Vej 5, 8370 Hadsten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-31 tilføjes Revisor: J.C. Nørgaard / Dansk Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 fjernes Revisor: DRJ ÅBYHØJ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: I P Hartmanns Vej 5, 8370 Hadsten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-29 tilføjes Direktion: Keld Sørensen (direktion) (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2001-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering, formueforvaltning samt eje anparter og aktier i andre selskaber. (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2001-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2001-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-06-29 (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2001-06-29 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-03-10)
Den 2001-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2001-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2001-06-29 tilføjes Legale ejere: Keld Sørensen (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2001-06-29 tilføjes Navne: K.S. HOLDING AF 29. JUNI 2001 ApS (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2001-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2001-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2001-06-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2001-06-29 tilføjes Revisor: DRJ ÅBYHØJ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-29 tilføjes Stiftere: Keld Sørensen (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2001-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2001-06-29 tilføjes Vedtægter: 2001-06-29 (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2001-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2001-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-14)