Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Voldgade 34, 1350 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-28 fjernes Hovedbranche: Almindelig rengøring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-28 fjernes Navne: QUALITY SERVICE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-28 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-28 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-28 fjernes Revisor: REVISION KØBENHAVN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB VBR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-28 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-25 fjernes Bestyrelse: Galina Avramovna Kærn (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-25 fjernes Direktion: Erik Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Voldgade 34, 1350 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-20 tilføjes Bestyrelse: Galina Avramovna Kærn (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 fjernes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 tilføjes Direktion: Erik Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-01 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri og håndværk. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 tilføjes Navne: QUALITY SERVICE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-19 fjernes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1297 (offentliggjort 2001-06-14)
Den 2001-06-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1297 (offentliggjort 2001-06-14)
Den 2001-06-20 tilføjes Revisor: REVISION KØBENHAVN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB VBR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 tilføjes Vedtægter: 2001-06-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-01 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)