Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2003-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerstræde 3, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-19 fjernes Direktion: Johnny Bai Duelund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-19 fjernes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-19 fjernes Navne: LERCHES EFTF. ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-19 fjernes Revisor: Aktiv udlejning I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-19 fjernes Stiftere: Johnny Bai Duelund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerstræde 3, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-18 tilføjes Direktion: Johnny Bai Duelund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive bygge- og anlægsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-18 tilføjes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-18 tilføjes Navne: LERCHES EFTF. ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-18 tilføjes Revisor: Aktiv udlejning I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-18 tilføjes Stiftere: Johnny Bai Duelund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-18 tilføjes Vedtægter: 2001-05-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)