Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Pilegaard | 22.03.2004 | 28.09.2007 | direktion |
Søren Bjerrum Larsen | 28.05.2001 | 22.03.2004 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tine Pilegaard | 10.10.2005 | 28.09.2007 | bestyrelse |
Frantz Carsten Carstensen Dolberg | 10.10.2005 | 28.09.2007 | formand |
Jens Pilegaard | 22.03.2004 | 28.09.2007 | bestyrelse |
Søren Bøgede Andersen | 22.03.2004 | 10.10.2005 | formand |
Poul Egelykke | 28.05.2001 | 10.10.2005 | bestyrelse |
Søren Bjerrum Larsen | 28.05.2001 | 22.03.2004 | bestyrelse |
Poul Steen Pedersen | 28.05.2001 | 07.11.2002 | bestyrelse |