Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2007-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Godsbanegade 20, 2., 9700 Brønderslev (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2007-06-08 fjernes Bestyrelse: Bent Hessner (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 fjernes Direktion: Uffe Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-05-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af stole og andre siddemøbler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-08 fjernes Navne: NIS SEATING EUROPE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 fjernes Stiftere: SPORTSWORLD EQUIPMENT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godsbanegade 20, 2., 9700 Brønderslev (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Godsbanegade 20, 2. sal., 9700 Brønderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-11 fjernes Bestyrelse: Hans Birch Mogensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godsbanegade 20, 2. sal., 9700 Brønderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-02 tilføjes Bestyrelse: Hans Birch Mogensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Direktion: Uffe Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at producere og drive handel med stadionstole, minitribuneanlæg dermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-05-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af stole og andre siddemøbler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-02 tilføjes Kapital (Kapital): 1.515.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Navne: NIS SEATING EUROPE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Stiftere: SPORTSWORLD EQUIPMENT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Vedtægter: 2001-05-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)