Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2009-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Tirsbækvej 131, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-05-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-22 fjernes Navne: OSIS INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-20 fjernes Direktion: Peter Møller-Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-19 fjernes Revisor: WYRWIK STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 tilføjes Revisor: WYRWIK STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 fjernes Revisor: RHB INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-01-21)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tirsbækvej 131, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tirsbækvej 131, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2001-07-12)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-01-21)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2001-07-19)
Den 2001-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tirsbækvej 131, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2001-07-12)
Den 2001-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-19 tilføjes Direktion: Peter Møller-Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-19 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og sælge sensorsystemer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-19 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2001-07-19)
Den 2001-06-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-19 tilføjes Navne: OSIS INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-18 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 5708 (offentliggjort 2001-05-22)
Den 2001-06-19 tilføjes Revisor: RHB INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-19 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-19 tilføjes Vedtægter: 2001-06-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-16 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-05-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-16 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 5708 (offentliggjort 2001-05-22)
Den 2001-05-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-16 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-16 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)