Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Navne | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Direktion | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Kapital | Formål | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Revisor | Tegningsregel | Hovedbranche | ||||
Bibranche | Kapitalvaluta | Børsnoteret |
Den 2024-05-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-28 tilføjes Binavne: ØK A/S, The East Asiatic Company Ltd. A/S, EAC Invest A/S, EAC A/S (offentliggjort 2024-04-28)
Den 2024-04-26 tilføjes Navne: Det Østasiatiske Kompagni A/S (offentliggjort 2024-04-28)
Den 2024-04-25 fjernes Navne: EAC Invest A/S (offentliggjort 2024-04-28)
Den 2024-04-26 tilføjes Vedtægter: 2024-04-26 (offentliggjort 2024-04-28)
Den 2023-05-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-28 fjernes Bestyrelse: Jesper Dahlsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-29)
Den 2022-05-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-26 tilføjes Bestyrelse: Jesper Dahlsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-29)
Den 2022-04-25 fjernes Bestyrelse: Martin Thaysen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-02-28 tilføjes Direktion: Kresten Mikael Valdal (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-28 fjernes Direktion: Martin Thaysen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2021-10-07 tilføjes Legale ejere: ZOAR INVEST ApS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-06 fjernes Legale ejere: ZOAR INVEST ApS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-20 tilføjes Bestyrelse: Jesper Dahlsgaard (næstformand) (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2021-04-20 fjernes Bestyrelse: Jesper Teddy Lok (formand) (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-04-19 fjernes Bestyrelse: Ole Steffensen (næstformand) (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-04-20 tilføjes Vedtægter: 2021-04-20 (offentliggjort 2024-04-28)
Den 2020-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Indiakaj 16, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Indiakaj 20, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-11-03 tilføjes Legale ejere: ZOAR INVEST ApS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2020-08-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 3.519.250,00 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-29 tilføjes Legale ejere: OLAV W. HANSEN A/S (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-05-28 fjernes Legale ejere: OLAV W. HANSEN A/S (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-05-07 tilføjes Legale ejere: OLAV W. HANSEN A/S (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-05-06 fjernes Legale ejere: OLAV W. HANSEN A/S (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-05-29 tilføjes Vedtægter: 2020-05-29 (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2020-04-30 tilføjes Bestyrelse: Ole Steffensen (næstformand) (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2020-04-30 fjernes Bestyrelse: Henning Kruse Petersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-04-29 fjernes Bestyrelse: Jesper Teddy Lok (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering, handel, industri eller servicevirksomhed, herunder gennem besiddelse samt køb og salg af minoritets- eller majoritetsposter i danske og udenlandske virksomheder, samt efter bestyrelsens skøn at drive anden i forbindelse dermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 4.321.820,82 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-30 tilføjes Vedtægter: 2020-04-30 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-04-01 tilføjes Vedtægter: 2020-04-01 (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-03-17 tilføjes Legale ejere: OLAV W. HANSEN A/S (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-03-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-03 tilføjes Vedtægter: 2020-03-03 (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2019-11-06 tilføjes Navne: EAC Invest A/S (offentliggjort 2024-04-28)
Den 2019-11-05 fjernes Navne: Santa Fe Group A/S (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-06 tilføjes Vedtægter: 2019-11-06 (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-31 fjernes Direktion: Christian Møller Laursen (direktør) (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 43.218.208,25 (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2019-05-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2019-05-29 tilføjes Vedtægter: 2019-05-29 (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-05-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2019-04-29 tilføjes Vedtægter: 2019-04-29 (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2019-04-29 fjernes Bestyrelse: Michael Hauge Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-27 tilføjes Bestyrelse: Jesper Teddy Lok (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2018-03-27 tilføjes Vedtægter: 2018-03-27 (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-27 tilføjes Vedtægter: 2017-03-27 (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-07 tilføjes Bestyrelse: Jakob Holmen Kraglund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2016-04-07 fjernes Bestyrelse: Connie Astrup-Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-04-07 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2016-04-07 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2016-04-07 tilføjes Vedtægter: 2016-04-07 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-04-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-18 tilføjes Direktion: Christian Møller Laursen (direktør) (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-01 tilføjes Direktion: Martin Thaysen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2015-04-01 fjernes Direktion: Niels Henrik Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at være leverandør af serviceydelser inden for flytning, udstationering og arkivforvaltning samt transport, handel og industri, ligesom selskabet kan drive enhver anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er beslægtet med eller har tilknytning til de nævnte virksomheder (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2015-03-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand sammen med et medlem af direktionen eller af bestyrelsens formand eller næstformand sammen med et andet medlem af bestyrelsen. (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2015-03-26 tilføjes Bestyrelse: Michael Hauge Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2015-03-26 fjernes Bestyrelse: Karl Mats Erik Lönnqvist (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2015-03-25 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2015-03-26 tilføjes Navne: Santa Fe Group A/S (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2015-03-25 fjernes Navne: A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2015-03-26 tilføjes Vedtægter: 2015-03-26 (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2015-03-26 fjernes Binavne: ØK A/S, THE EAST ASIATIC COMPANY LTD. A/S, EAC A/S (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2015-03-25 fjernes Bibranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-27 tilføjes Formål: Selskabet, der fortsætter den af Andersen & Co. her og i Bangkok drevne virksomhed, har til formål direkte eller indirekte at drive handel, industriel virksomhed, skibsfart og anden transportvirksomhed, at deltage i efterforskning og indvinding af kulbrinter, at udøve virksomhed indenfor service, plantagedrift og skovbrug, ligesom selskabet kan drive enhver virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er beslægtet med, eller som har tilknytning til de nævnte virksomheder (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2012-03-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller af et medlem af direktionen, eller af bestyrelsens næstformand sammen med et andet medlem af bestyrelsen. (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2012-03-27 tilføjes Vedtægter: 2012-03-27 (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-24 tilføjes Kapital (Kapital): 864.364.165,00 (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2011-03-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-24 tilføjes Bestyrelse: Preben Sunke (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-24 fjernes Bestyrelse: Torsten Erik Rasmussen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-25 tilføjes Kapital (Kapital): 960.033.515,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-25 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2009-03-25 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 985.874.015,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-03 fjernes Bestyrelse: Kaare Vagner Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-04-04)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2003-04-03)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-07-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1.052.113.265,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-14 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-14 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-27 tilføjes Bestyrelse: Connie Astrup-Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-27 fjernes Bestyrelse: Jan Peter Seeberg Erlund (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-07-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1.169.014.630,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-30 tilføjes Bestyrelse: Karl Mats Erik Lönnqvist (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-30 fjernes Bestyrelse: Ole Preben Wissing (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1.298.891.300,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-02 tilføjes Direktion: Niels Henrik Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-01-02 fjernes Direktion: Mark Anthony Wilson (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-01-02 fjernes Bestyrelse: Knud Mohr (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1.315.812.890,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-28 fjernes Bestyrelse: Flemming Aaskov Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-04-28 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-01 tilføjes Børsnoteret: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-28 fjernes Bestyrelse: Thomas Storgaard (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-25 fjernes Bestyrelse: Sven Dyrløv Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-11-14 fjernes Bestyrelse: Michael Mellberg Nilsson (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-10-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1.417.312.890,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-12-15)