Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hanne Østergaard Eriksen | 12.04.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Heide Rasmussen | 01.04.2004 | 12.04.2018 | direktør |
Jørgen Valdemar Møller | 01.04.2003 | 01.04.2004 | direktør |
Niels Peter Ravn Eriksen | 18.04.1956 | 01.04.2003 | direktør |
Peter Hans Ingemann Petersen | 18.04.1956 | 24.04.1996 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Koppel-Hansen | 13.04.2023 | suppleant |
Thomas Hildebrandt | 13.04.2023 | suppleant |
Martin Due Andersen | 11.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Arne Frederik Beyer | 12.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Niels Peter Ravn Eriksen | 01.04.2003 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Bo Sørensen | 18.05.2021 | 13.04.2023 | suppleant |
Martin Due Andersen | 12.04.2018 | 10.11.2022 | suppleant |
Niels Christian Vesterlyng-Hansen | 12.04.2018 | 07.04.2021 | suppleant |
Kim Heide Rasmussen | 01.04.2004 | 12.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Bo Sørensen | 01.04.2004 | 12.04.2018 | suppleant |
Kim Heide Rasmussen | 01.04.2004 | 01.04.2004 | suppleant |
Sune Lægaard | 01.04.2003 | 12.04.2018 | suppleant |
Mogens Koppel-Hansen | 18.04.1956 | 11.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Valdemar Møller | 18.04.1956 | 01.04.2004 | bestyrelsesmedlem |
Jens August Madsen | 18.04.1956 | 01.04.2003 | suppleant |
Kirsten Birgit Poulsen | 18.04.1956 | 01.04.2003 | suppleant |
Vagn Karsten Hervil | 18.04.1956 | 24.04.1996 | bestyrelsesmedlem |
Peter Hans Ingemann Petersen | 18.04.1956 | 24.04.1996 | bestyrelsesmedlem |
Bodil Nøhr | 18.04.1956 | 17.06.1993 | bestyrelsesmedlem |
Edith Sørensen | 18.04.1956 | 23.04.1990 | bestyrelsesmedlem |
Erik Nielsen | 18.04.1956 | 10.03.1989 | suppleant |