Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2002-04-24 sletter virksomheden Ejerskaber: BYENS BANDAGIST ApS. (offentliggjort 2018-08-03)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-05-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-05-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-05-04 tilføjes Vedtægter: 2023-05-04 (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-05-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-13 tilføjes Legale ejere: Aase Brita Nielsen (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-07-12 fjernes Legale ejere: Gunnar Poulsen Nielsen (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-07-13 tilføjes Reelle ejere: Aase Brita Nielsen (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2016-06-29 tilføjes Direktion: Aase Brita Nielsen (direktør) (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-06-29 fjernes Direktion: Gunnar Poulsen Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-01 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2015-08-01 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 2, 8940 Randers SV (offentliggjort 2009-01-13)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 2, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 2, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-23 tilføjes Direktion: Gunnar Poulsen Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-03-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finansieringsvirksomhed, herunder eje aktier og anparter i datterselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-03-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-23 tilføjes Legale ejere: Gunnar Poulsen Nielsen (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2001-03-23 tilføjes Navne: GUNNAR NIELSEN HOLDING, RANDERS ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2001-03-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2001-03-23 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2001-03-23 tilføjes Stiftere: Gunnar Poulsen Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-23 tilføjes Vedtægter: 2001-03-23 (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2001-03-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-04-19)
Den 2001-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)