Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
xbrl | Vedtægter | Navne | Revisor | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Kontaktoplysninger | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Tegningsregel | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Hvidhvask | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-01 tilføjes Bestyrelse: Chris Nørgaard Olsen (formand) (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-05-01 fjernes Bestyrelse: Christian Østergaard Stephansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-05-01 tilføjes Direktion: Chris Severin Steenberg (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-05-01 fjernes Direktion: Christian Østergaard Stephansen (direktør) (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-05-01 tilføjes Legale ejere: Steenberg Lønstrup ApS (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-05-01 fjernes Legale ejere: ROTONDA ApS (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-05-01 tilføjes Reelle ejere: Chris Severin Steenberg (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-05-01 fjernes Reelle ejere: Christian Østergaard Stephansen (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-04-30 fjernes Bestyrelse: Chris Severin Steenberg (formand) (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-04-30 fjernes Legale ejere: Steenberg Lønstrup ApS (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-04-30 fjernes Reelle ejere: Chris Severin Steenberg (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-03-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-16 tilføjes Vedtægter: 2021-02-16 (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-11-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-02 tilføjes Bestyrelse: Chris Severin Steenberg (formand) (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2020-07-02 fjernes Bestyrelse: Finn Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-07-02 tilføjes Direktion: Christian Østergaard Stephansen (direktør) (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2020-07-02 fjernes Direktion: Karsten Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-07-02 tilføjes Legale ejere: Steenberg Lønstrup ApS, ROTONDA ApS (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2020-07-02 fjernes Legale ejere: BRDR. STEPHANSEN HJØRRING ApS, UNDERÅRE INVEST ApS, INFO INVEST AF 31.1.2001 ApS, MEYER HOLDING ApS, PER MADSEN HOLDING AF 1948 ApS (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-02 tilføjes Navne: CSCS Invest A/S (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-01 fjernes Navne: BRØNDERSLEV IT-HUS A/S (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-02 tilføjes Reelle ejere: Chris Severin Steenberg, Christian Østergaard Stephansen (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2020-07-02 fjernes Reelle ejere: Karsten Frederiksen (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-02 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-02 fjernes Revisor: Dansk Revision Benny Jakobsen (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-02 tilføjes Vedtægter: 2020-07-02 (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-12-31 (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-07-01 (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-06-23 tilføjes Kontaktoplysninger: kornumgaardsvej16@gmail.com (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-02-10 tilføjes Reelle ejere: Karsten Frederiksen (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-02-09 fjernes Reelle ejere: Karsten Frederiksen (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-02-10 fjernes Legale ejere: LABOREMUS ApS (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2019-12-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening med en direktør. (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-25 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2018-12-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2018-11-02 tilføjes Bestyrelse: Per Ole Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2018-11-02 tilføjes Vedtægter: 2018-11-02 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2018-11-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2018-10-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2018-10-15 tilføjes Vedtægter: 2018-10-15 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-08-15 fjernes Legale ejere: BRØNDEN, HOUGE OG FREDERIKSEN INVEST ApS (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-07-13 fjernes Bestyrelse: Torben Houge Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-08 tilføjes Reelle ejere: Karsten Frederiksen (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2017-11-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-02-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-06-28 tilføjes Legale ejere: LABOREMUS ApS, PER MADSEN HOLDING AF 1948 ApS (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2013-11-22 tilføjes Bestyrelse: Torben Houge Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-01 fjernes Bestyrelse: Jens Wedel Bang Brønden (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-01 fjernes Direktion: Per Ole Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-02-04 fjernes Bestyrelse: Torben Houge Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-18 tilføjes Bestyrelse: Jens Wedel Bang Brønden (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-11-21)
Den 2007-11-29 tilføjes Revisor: Dansk Revision Benny Jakobsen (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2007-11-27 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kornumgårdsvej 16, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kornumgårdsvej 16, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 fjernes Revisor: Niels-Anker Ottesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-30 tilføjes Direktion: Per Ole Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-11-30 fjernes Bestyrelse: Karsten Frederiksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-07-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe, sælge og udleje fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1.200.000,00 (offentliggjort 2018-12-25)
Den 2002-07-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-29 tilføjes Legale ejere: MEYER HOLDING ApS (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2002-07-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af to medlemmer af bestyrelsen i forneing med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2002-07-29 tilføjes Vedtægter: 2002-07-29 (offentliggjort 2018-12-25)
Den 2001-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kornumgårdsvej 16, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-13 tilføjes Bestyrelse: Karsten Frederiksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-03-13 tilføjes Direktion: Karsten Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-03-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-13 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-11-21)
Den 2001-03-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-13 tilføjes Legale ejere: BRØNDEN, HOUGE OG FREDERIKSEN INVEST ApS, BRDR. STEPHANSEN HJØRRING ApS, UNDERÅRE INVEST ApS, INFO INVEST AF 31.1.2001 ApS (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2001-03-13 tilføjes Navne: BRØNDERSLEV IT-HUS A/S (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2001-03-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2001-03-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2001-03-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-03-13 tilføjes Revisor: Niels-Anker Ottesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-13 tilføjes Stiftere: UNDERÅRE INVEST ApS, INFO INVEST AF 31.1.2001 ApS, CM HOLDING AF 1988 ApS, BRØNDEN, HOUGE OG FREDERIKSEN INVEST ApS, BRDR. STEPHANSEN HJØRRING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-13 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2001-04-09)
Den 2001-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)