Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2005-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 252, 9480 Løkken (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-06 fjernes Direktion: Christian Bruno Schiørring Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-03-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-06 fjernes Navne: RESTAURANT LYNGBY MØLLER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 fjernes Revisor: DR af 15. august 2016 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 fjernes Stiftere: Inger Margrethe Schiørring Madsen, Christian Bruno Schiørring Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-01 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2001-03-23)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-04-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2001-03-23)
Den 2001-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restauranten Lyngby Mølle. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-20 tilføjes Vedtægter: 2001-03-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 252, 9480 Løkken (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-05 tilføjes Direktion: Christian Bruno Schiørring Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-03-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-05 tilføjes Navne: RESTAURANT LYNGBY MØLLER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-05 tilføjes Revisor: DR af 15. august 2016 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-05 tilføjes Stiftere: Inger Margrethe Schiørring Madsen, Christian Bruno Schiørring Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)