Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Ejerskaber |
Den 2000-10-18 tilføjes Vedtægter: 2000-10-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngvej 3, 9100 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-10 fjernes Bestyrelse: Sven Wagner Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-10 fjernes Direktion: Sven Wagner Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-10 fjernes Navne: SWAP XV ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-01-10 fjernes Omlægningsperiode slut: 1993-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-10 fjernes Omlægningsperiode start: 1992-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-10 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-10 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-10 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-05-01 tilføjes Bestyrelse: Trine Wagner (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 fjernes Bestyrelse: Chresten Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 21.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 fjernes Direktion: Jørn Londorf (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-01 tilføjes Navne: SWAP XV ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-01-31 tilføjes Bestyrelse: Emilie Kragh Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-31 fjernes Bestyrelse: Jørn Londorf (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-31 fjernes Navne: SVEN WAGNER PEDERSEN DETAIL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 10.001.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-19 tilføjes Navne: SVEN WAGNER PEDERSEN DETAIL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-06-18 fjernes Navne: TEXMAN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-06-18 fjernes Bestyrelse: Henrik Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-05 tilføjes Navne: TEXMAN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-01-04 fjernes Navne: SVEN WAGNER PEDERSEN, ENGROS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-12-16 tilføjes Navne: SVEN WAGNER PEDERSEN, ENGROS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-12-15 fjernes Navne: SWAP X ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-12 fjernes Bestyrelse: Ole Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-20 tilføjes Navne: SWAP X ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-05-19 fjernes Navne: H. C. ANDERSEN, ÅRHUS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-04-02 fjernes Bestyrelse: Arne Henriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-02 fjernes Direktion: Villy Kirkegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-02 fjernes Revisor: JAVA INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1993-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1992-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-04 tilføjes Revisor: JAVA INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-04 fjernes Revisor: ØSTERGAARD & KOCH. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB AALBORG (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-03 fjernes Bestyrelse: Ole Kresten Aagaard Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-03 fjernes Direktion: Hans Christian Jesper Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-14 fjernes Bestyrelse: Sten Gustav Bang (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-14 fjernes Revisor: Egon Ringgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-02 fjernes Bestyrelse: Tove Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-02 fjernes Direktion: Hans Frederik Berg Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1969-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngvej 3, 9100 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1969-07-25 tilføjes Bestyrelse: Tove Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1969-07-25 tilføjes Direktion: Hans Frederik Berg Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1969-07-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, samt at være interessent i Hansen & Pedersen I/S. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1969-07-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1969-07-25 tilføjes Navne: H. C. ANDERSEN, ÅRHUS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1969-07-25 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1969-07-25 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1969-07-25 tilføjes Revisor: Egon Ringgaard, ØSTERGAARD & KOCH. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB AALBORG, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1969-07-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1969-07-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1969-07-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: HANSEN & PEDERSEN I/S. (offentliggjort 2014-11-11)
Den 2000-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: BUTLER - RICHARD I/S. (offentliggjort 2000-12-08)
Den 2000-11-10 sletter virksomheden Ejerskaber: W.Ø.S. I/S. (offentliggjort 2000-12-08)