Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | xbrl | Kontaktoplysninger | ||||
Kapital | Vedtægter | Navne | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapitaldelvist | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Reelle ejere | Legale ejere | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Hovedbranche | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Stiftere |
Den 2023-12-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-22 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-22 tilføjes Kontaktoplysninger: bulow@bulowhuse.dk (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2022-12-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-16 tilføjes Vedtægter: 2022-12-16 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-01-03 tilføjes Navne: Smidstrup ApS (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-02 fjernes Navne: Smidstrup A/S (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-03 tilføjes Vedtægter: 2022-01-03 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-01-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-02 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-03 fjernes Bestyrelse: Laila Bülow (formand) (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-12-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-30 tilføjes Navne: Smidstrup A/S (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-07-29 fjernes Navne: BÜLOW HUSE A/S (offentliggjort 2021-07-31)
Den 2021-07-30 tilføjes Vedtægter: 2021-07-30 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2020-12-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-18 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2020-05-13 (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2020-05-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2020-05-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-12 tilføjes Bestyrelse: Laila Bülow (formand) (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2020-05-12 tilføjes Direktion: Karsten Bülow (adm. dir.) (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-12 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2020-05-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-12 tilføjes Vedtægter: 2020-05-12 (offentliggjort 2021-07-31)
Den 2020-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-18 fjernes Bestyrelse: Karsten Bülow (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-02-18 fjernes Direktion: Karsten Bülow (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-02-18 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-16 tilføjes Kapital (Kapital): 9.400.000,00 (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2019-04-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2019-04-16 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2019-04-16 tilføjes Vedtægter: 2019-04-16 (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1.900.000,00 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2018-01-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2018-01-08 tilføjes Vedtægter: 2018-01-08 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2018-01-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1.800.000,00 (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-06-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-06-14 tilføjes Vedtægter: 2017-06-14 (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-01 tilføjes Reelle ejere: Laila Bülow (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2016-11-03 fjernes Bestyrelse: Leo Svendsen (formand) (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-09 tilføjes Bestyrelse: Leo Svendsen (formand) (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2016-09-09 fjernes Bestyrelse: Jannick Vennike Bülow (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-09-09 tilføjes Vedtægter: 2016-09-09 (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2016-09-09 fjernes Direktion: Nicoline Maria S. Hansen (direktør) (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-08-31 tilføjes Legale ejere: BÜLOW HUSE HOLDING A/S (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-08-30 fjernes Legale ejere: EWALD ANDERSEN. HOLDING A/S (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af hele bestyrelsen. (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-08 tilføjes Bestyrelse: Nicoline Maria S. Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-07-08 tilføjes Direktion: Nicoline Maria S. Hansen (direktør) (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-07-07 tilføjes Vedtægter: 2016-07-07 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-07-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2017-06-30 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2016-01-01 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-31 fjernes Omlægningsperiode slut: 2010-12-31 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2015-12-31 fjernes Omlægningsperiode start: 2010-07-01 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2015-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2015-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2015-12-03 tilføjes Legale ejere: EWALD ANDERSEN. HOLDING A/S (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-15 fjernes Bestyrelse: Preben Edvard Kønig (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-01 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2015-04-01 fjernes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ådalsvej 95, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2014-09-01)
Den 2014-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rungsted Strandvej 24, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2014-09-01)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er entreprisevirksomhed og dermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af èn direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-08-20)
Den 2013-05-31 tilføjes Vedtægter: 2013-05-31 (offentliggjort 2016-08-20)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-13 tilføjes Navne: BÜLOW HUSE A/S (offentliggjort 2021-07-31)
Den 2012-01-12 fjernes Navne: KARSTEN BÜLOW A/S (offentliggjort 2007-03-26)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-23 tilføjes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2011-12-23 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-01 tilføjes Bestyrelse: Jannick Vennike Bülow (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-01 fjernes Bestyrelse: Kirsten Bülow (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-01 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-01 fjernes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2010-12-31 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2010-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2010-07-01 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2008-06-09 tilføjes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-09 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2002-01-21)
Den 2007-03-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2007-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2007-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-01 tilføjes Navne: KARSTEN BÜLOW A/S (offentliggjort 2007-03-26)
Den 2007-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2007-01-31 fjernes Navne: KARSTEN BÜLOW ApS (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2007-01-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-02-16)
Den 2005-11-29 tilføjes Navne: KARSTEN BÜLOW ApS (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-11-28 fjernes Navne: KB PROJEKTUDVIKLING ApS (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2005-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2002-01-07 tilføjes Navne: KB PROJEKTUDVIKLING ApS (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2002-01-06 fjernes Navne: ApS KBIL 9 NR. 2330 (offentliggjort 2001-02-16)
Den 2001-12-18 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2002-01-21)
Den 2001-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rungsted Strandvej 24, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2014-09-01)
Den 2001-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-19 tilføjes Bestyrelse: Kirsten Bülow (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-06-19 fjernes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-06-19 tilføjes Direktion: Karsten Bülow (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-06-19 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-02-01 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 9 NR. 2330 (offentliggjort 2001-02-16)
Den 2001-02-01 tilføjes Reelle ejere: Karsten Bülow (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2001-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2001-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2001-02-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-02-16)
Den 2001-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-18)