Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Ejerskaber | Navne | Vedtægter | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-13 tilføjes Binavne: EnergyTech Industries A/S (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2004-10-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ENERGYTECH POWER ApS. (offentliggjort 2015-01-14)
Den 2006-12-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Biegen 2 I/S. (offentliggjort 2007-11-23)
Den 2007-07-06 sletter virksomheden Ejerskaber: KARSKO GROUP A/S. (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2008-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Stüdenitz 23 I/S. (offentliggjort 2008-10-07)
Den 2008-06-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S MARIAGERVEJ 58. (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2012-06-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET AMERIKA ApS. (offentliggjort 2015-05-15)
Den 2013-11-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KONGSDALPARKEN A/S. (offentliggjort 2015-01-15)
Den 2014-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Biegen 5 I/S. (offentliggjort 2013-12-16)
Den 2014-06-20 sletter virksomheden Ejerskaber: EUROWIND ENERGY A/S. (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2015-12-04 sletter virksomheden Ejerskaber: ØSTJYDSK BANK A/S. (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2017-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET THORVALDSENSGADE 26, ÅRHUS ApS. (offentliggjort 2018-08-01)
Den 2017-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet Lokesvej 5, Aarhus ApS. (offentliggjort 2018-08-01)
Den 2018-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Generator Holding A/S. (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EWE Holding ApS. (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2020-05-27 sletter virksomheden Ejerskaber: KARSKO GROUP A/S. (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2021-06-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET 2011 ApS. (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-09-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KARSKO GROUP A/S. (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2024-05-08 tilføjes Navne: EnergyTech Estate A/S (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-05-07 fjernes Navne: ENERGYTECH INDUSTRIES A/S (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-05-08 tilføjes Vedtægter: 2024-05-08 (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-01-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariagervej 58, 9500 Hobro (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariagervej 58, 9500 Hobro (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-12-02)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-08-28 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-09-02)
Den 2013-08-28 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-09-02)
Den 2013-08-27 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2009-05-26)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariagervej 58, 9500 Hobro (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2009-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Jyllandsvej 8, 9500 Hobro (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-25 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2009-05-26)
Den 2009-05-24 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2009-05-25 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2009-05-26)
Den 2009-05-24 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og finansiering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-06 tilføjes Vedtægter: 2008-03-06 (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2001-05-17)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-12-16)
Den 2007-12-14 tilføjes Bestyrelse: Søren Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-12-14 fjernes Bestyrelse: Thomas Palm Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-12-14 tilføjes Legale ejere: ENERGYTECH GROUP APS (offentliggjort 2015-02-27)
Den 2007-12-14 tilføjes Reelle ejere: Jens Rasmussen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllandsvej 8, 9500 Hobro (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Jyllandsvej 8, 9500 Hobro (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllandsvej 8, 9500 Hobro (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Amerikavej 48, 9500 Hobro (offentliggjort 2003-11-19)
Den 2005-10-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-12-16)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 625.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amerikavej 48, 9500 Hobro (offentliggjort 2003-11-19)
Den 2003-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Adelgade 13, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-03 tilføjes Bestyrelse: Thomas Palm Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-03 fjernes Bestyrelse: Ricco Guldager Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-03 tilføjes Navne: ENERGYTECH INDUSTRIES A/S (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2003-01-02 fjernes Navne: ENERGITECH INDUSTRI A/S (offentliggjort 2001-02-06)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 13, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-15 tilføjes Bestyrelse: Ricco Guldager Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-01-15 tilføjes Direktion: Jens Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-15 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2001-05-17)
Den 2001-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-15 tilføjes Navne: ENERGITECH INDUSTRI A/S (offentliggjort 2001-02-06)
Den 2001-01-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-01-15 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-15 tilføjes Stiftere: Ricco Guldager Christensen, Jens Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2001-02-06)
Den 2001-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)