Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2001-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: KAPACITET A/S. (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-06-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Copenhagen Tech Invest ApS. (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ærtemarken 80, 2860 Søborg (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Troljevej 2, 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-17 tilføjes Kontaktoplysninger: neuschaefer@gmail.com (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-28 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-09-28 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2013-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med investering, handel og service, samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Vedtægter: 2013-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2013-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-16 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2005-11-16 fjernes Revisor: Aage Beyer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Troljevej 2, 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2004-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Rebekkavej 41, 2900 Hellerup (offentliggjort 2002-09-05)
Den 2002-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rebekkavej 41, 2900 Hellerup (offentliggjort 2002-09-05)
Den 2002-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 171, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 171, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Direktion: Henrik Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Legale ejere: Henrik Larsen (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Navne: H. LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2001-02-07)
Den 2001-01-01 tilføjes Reelle ejere: Henrik Larsen (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2001-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-01-01 tilføjes Revisor: Aage Beyer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Stiftere: Henrik Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-02-07)
Den 2001-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)