Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Bårdesøvej 63, 5450 Otterup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-14 fjernes Navne: WILLY CHRISTENSEN & SØN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-14 fjernes Stiftere: Christina Fog Farsø Blessing (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bårdesøvej 63, 5450 Otterup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bårdesøvej 63, 5450 Otterup (offentliggjort 2001-12-18)
Den 2005-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-07 fjernes Direktion: Uffe Blessing Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-08 fjernes Revisor: Freddy Arvid Dahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-14 fjernes Kontaktoplysninger: vvs.willy@get2net.dk (offentliggjort 2002-03-15)
Den 2002-03-13 tilføjes Kontaktoplysninger: vvs.willy@get2net.dk (offentliggjort 2002-03-15)
Den 2002-02-01 tilføjes Revisor: Freddy Arvid Dahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-30 fjernes Revisor: INGRID JENSEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bårdesøvej 63, 5450 Otterup (offentliggjort 2001-12-18)
Den 2001-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Allégade 47, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2001-11-16 tilføjes Direktion: Uffe Blessing Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-16 fjernes Direktion: Christina Fog Farsø Blessing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af fast ejendom samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-16 tilføjes Vedtægter: 2001-11-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allégade 47, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2001-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Skibhusvej 59, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-08 tilføjes Direktion: Christina Fog Farsø Blessing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-08 fjernes Direktion: Uffe Blessing Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skibhusvej 59, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-12 tilføjes Direktion: Uffe Blessing Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-12 tilføjes Navne: WILLY CHRISTENSEN & SØN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-12 tilføjes Revisor: INGRID JENSEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-12 tilføjes Stiftere: Christina Fog Farsø Blessing (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)