Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2001-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: LØGSTØR VVS ApS. (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-08-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LØGSTØR VVS ApS. (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-14 tilføjes Revisor: Danrevi Løgstør I/S (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2017-12-14 fjernes Revisor: Aage Grynderup (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2017-09-11 tilføjes Reelle ejere: Uffe Salling Knudsen (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestervang Alle 16, 9670 Løgstør (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestervang Alle 16, 9670 Løgstør (offentliggjort 2004-02-24)
Den 2004-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestervang Alle 16, 9670 Løgstør (offentliggjort 2004-02-24)
Den 2004-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Kristiansmindevej 32, 9670 Løgstør (offentliggjort 2001-01-24)
Den 2001-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristiansmindevej 32, 9670 Løgstør (offentliggjort 2001-01-24)
Den 2001-01-03 tilføjes Direktion: Uffe Salling Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, investering og dermed beslægtet formål, herunder har selskabet til formål at erhverve og besidde aktier/anparter i datterselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-03 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-03 tilføjes Legale ejere: Uffe Salling Knudsen (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2001-01-03 tilføjes Navne: UK 2001 ApS (offentliggjort 2001-01-24)
Den 2001-01-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-01-03 tilføjes Revisor: Aage Grynderup (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2001-01-03 tilføjes Stiftere: Uffe Salling Knudsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-03 tilføjes Vedtægter: 2001-01-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-01-24)
Den 2001-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)