Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bente Langdeel Høyer | 25.06.2001 | 09.04.2019 | direktion |
Benny Ågård Pedersen | 25.06.2001 | 09.04.2019 | direktion |
Victor Christoffersen | 01.12.2000 | 25.06.2001 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
DANSK REVISION HILLERØD GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (CVR 26580390) | 25.06.2001 | 21.05.2003 | suppleant |