Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2006-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Solsortevej 9, 9460 Brovst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-10 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med hårde hvidevarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-10 fjernes Navne: MADS TRYTEK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-10 fjernes Stiftere: Mads Trytek Olesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-20 fjernes Direktion: Henning Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-20 fjernes Revisor: LKC ApS, MERTZ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-22 tilføjes Revisor: MERTZ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solsortevej 9, 9460 Brovst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Odinsvej 2, 9460 Brovst (offentliggjort 2001-09-04)
Den 2002-06-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er ren formuepleje. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-06 tilføjes Vedtægter: 2002-06-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-11 tilføjes Direktion: Henning Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-10 fjernes Direktion: Mads Trytek Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odinsvej 2, 9460 Brovst (offentliggjort 2001-09-04)
Den 2001-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Solsortevej 9, 9460 Brovst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-02 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med hårde hvidevarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solsortevej 9, 9460 Brovst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Direktion: Mads Trytek Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Navne: MADS TRYTEK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Revisor: LKC ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Stiftere: Mads Trytek Olesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)