Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse |
Den 2010-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 2, 1., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-12-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-16 fjernes Navne: DANSKE PANTEBREVE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 fjernes Revisor: RM ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 fjernes Stiftere: PANTEBREVSSELSKABET FAIR FINANS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-23 fjernes Bestyrelse: Klaus Kejlberg Schulze (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-15 fjernes Bestyrelse: Helge Nørgreen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-23 fjernes Direktion: Klaus Kejlberg Schulze (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2004-01-21)
Den 2006-04-28 tilføjes Bestyrelse: Peter Bøgild (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-28 fjernes Bestyrelse: Steen Halleskov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2004-01-21)
Den 2003-12-30 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2004-01-21)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-30 tilføjes Bestyrelse: Steen Halleskov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-22 fjernes Bestyrelse: Carsten Meyer Petersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er - dels for egne og dels for lånte midler - at investere i danske pantebreve (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 9.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem eller af 2 bestyrelsesmedlemmer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Vedtægter: 2003-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-01 fjernes Bestyrelse: Steen Halleskov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-09 tilføjes Bestyrelse: Steen Halleskov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-28 fjernes Bestyrelse: Peter Aggerholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 2, 1., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-05 tilføjes Bestyrelse: Peter Aggerholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-05 tilføjes Direktion: Klaus Kejlberg Schulze (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-12-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-05 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2004-01-21)
Den 2000-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-05 tilføjes Navne: DANSKE PANTEBREVE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-05 tilføjes Revisor: RM ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-05 tilføjes Stiftere: PANTEBREVSSELSKABET FAIR FINANS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)