Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2007-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Lucernevej 19, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-07 fjernes Bestyrelse: Carl Ole Damgaard Thomsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-07 fjernes Direktion: Carl Ole Damgaard Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-07 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af maskiner til metalindustri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-07 fjernes Navne: CON-TRA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-07 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-07 fjernes Stiftere: Ivar Salomonsen, Carl Ole Damgaard Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lucernevej 19, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lucernevej 19, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-21 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-08-18 tilføjes Bestyrelse: Ole Kristian Ejstrud (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-18 fjernes Bestyrelse: Ivar Salomonsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lucernevej 19, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-28 tilføjes Bestyrelse: Ivar Salomonsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-28 tilføjes Direktion: Carl Ole Damgaard Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion, handel, konsulent- og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-28 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af maskiner til metalindustri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-28 tilføjes Navne: CON-TRA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-28 tilføjes Stiftere: Ivar Salomonsen, Carl Ole Damgaard Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-28 tilføjes Vedtægter: 2000-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)