Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | Bestyrelse |
Den 2009-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernholmen 42, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-31 fjernes Direktion: Knud Erik Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-31 fjernes Navne: KLS EJENDOMME ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering, køb, salg og udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-20 tilføjes Vedtægter: 2008-08-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-20 fjernes Direktion: Annie Thorsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-07-17)
Den 2001-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-07-17)
Den 2001-06-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2001-07-17)
Den 2001-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernholmen 42, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernholmen 48, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2001-02-22)
Den 2001-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernholmen 48, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2001-02-22)
Den 2001-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-22 tilføjes Direktion: Annie Thorsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-22 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-22 tilføjes Navne: KLS EJENDOMME ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-21 fjernes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1244 (offentliggjort 2000-11-28)
Den 2001-01-22 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-22 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-22 fjernes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-15 tilføjes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2001-07-17)
Den 2000-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1244 (offentliggjort 2000-11-28)
Den 2000-11-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)