Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Annebergparken 38, 2., 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-20 fjernes Bestyrelse: Mads Olsen (formand) (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-20 fjernes Direktion: Grete Elisabeth Mikkelsen (direktion) (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-12-23 (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-20 fjernes Hovedbranche: Andre former for institutionsophold (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-20 fjernes Legale ejere: GRANHØJEN A/S (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-20 fjernes Navne: SKOVPERLEN ApS (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-20 fjernes Revisor: TREKRONER REVISION A/S - GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-20 fjernes Stiftere: GRANHØJEN A/S (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2016-04-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre former for institutionsophold (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-01-13)
Den 2013-12-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-01-13)
Den 2013-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Annebergparken 38, 2., 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2013-12-23 tilføjes Bestyrelse: Mads Olsen (formand) (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2013-12-23 tilføjes Direktion: Grete Elisabeth Mikkelsen (direktion) (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2013-12-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med socialpsykiatriske og - pædagogiske foranstaltninger og dermed beslægtet virksomhed og er primært at drive botilbud i henhold til lov om social service. (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2013-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2013-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-12-23 (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2013-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2013-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2013-12-23 tilføjes Legale ejere: GRANHØJEN A/S (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2013-12-23 tilføjes Navne: SKOVPERLEN ApS (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2013-12-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2013-12-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2013-12-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2013-12-23 tilføjes Revisor: TREKRONER REVISION A/S - GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2013-12-23 tilføjes Stiftere: GRANHØJEN A/S (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2013-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening, af et bestyrelsesmedlem og en direktør i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2013-12-23 tilføjes Vedtægter: 2013-12-23 (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2013-12-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2013-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-20)