Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Rytterstaldstræde 3, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-15 fjernes Bestyrelse: Steffen Harald Lindholm Stenbæk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 fjernes Direktion: Steffen Harald Lindholm Stenbæk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-15 fjernes Navne: VTV HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-15 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-02 fjernes Bestyrelse: Steen Hvidt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-14 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-14 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rytterstaldstræde 3, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-28 tilføjes Bestyrelse: Steen Hvidt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-28 tilføjes Direktion: Steffen Harald Lindholm Stenbæk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-28 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og besidde værdipapirer, drive finansieringsvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-28 tilføjes Navne: VTV HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-27 fjernes Navne: SCSK 5541 ApS (offentliggjort 2000-11-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Navne: SCSK 5541 ApS (offentliggjort 2000-11-09)
Den 2000-11-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-28 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes i h.t. APL § 24 af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-28 tilføjes Vedtægter: 2000-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)