Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hellevad-Bovvej 2, 6230 Rødekro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-29 fjernes Bestyrelse: Eivind Underbjerg Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-29 fjernes Direktion: Eilif Underbjerg Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-29 fjernes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-29 fjernes Navne: EE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-29 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-29 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-29 fjernes Revisor: REVISIONSCENTRET AABENRAA GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-29 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-04-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive maskinværksted, mekanikerværksted for landbrugs- og entreprenørmaskiner samt udføre entreprenørarbejde, maskinstationsvirksomhed og dermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-17 tilføjes Navne: EE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-16 fjernes Navne: LANGELUND ApS (offentliggjort 2001-03-26)
Den 2008-04-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren alene eller formanden for bestyrelsen alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-17 tilføjes Vedtægter: 2008-04-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale (offentliggjort 2001-05-10)
Den 2007-11-23 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET AABENRAA GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-23 fjernes Revisor: Kjelds Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hellevad-Bovvej 2, 6230 Rødekro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hellevad-Bovvej 2 (offentliggjort 2006-08-14)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hellevad-Bovvej 2 (offentliggjort 2006-08-14)
Den 2006-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hellevad-Bovvej 21, 6230 Rødekro (offentliggjort 2006-08-08)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hellevad-Bovvej 21, 6230 Rødekro (offentliggjort 2006-08-08)
Den 2001-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-02 tilføjes Bestyrelse: Eivind Underbjerg Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-02 tilføjes Direktion: Eilif Underbjerg Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-02 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-02 tilføjes Navne: LANGELUND ApS (offentliggjort 2001-03-26)
Den 2001-03-01 fjernes Navne: SCSK 5550 ApS (offentliggjort 2000-11-07)
Den 2001-03-02 tilføjes Revisor: Kjelds Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-02 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale (offentliggjort 2001-05-10)
Den 2000-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Navne: SCSK 5550 ApS (offentliggjort 2000-11-07)
Den 2000-11-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)