Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Vognsen Nørgaard | 01.11.2013 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Søndergaard | 10.08.2011 | 01.11.2013 | direktør |
Peter Vognsen Nørgaard | 30.10.2000 | 10.08.2011 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frank Viborg | 12.10.2015 | 05.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Peter Vognsen Nørgaard | 01.11.2013 | 05.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lena Joan Leivsdóttir | 01.11.2013 | 05.02.2020 | formand |
Kristian I Stórustovu | 01.11.2013 | 12.10.2015 | bestyrelsesmedlem |
Michael Søndergaard | 30.01.2012 | 01.11.2013 | bestyrelsesmedlem |
Per Kristensen Buhl | 10.09.2008 | 30.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
Lone Christine Winder | 23.10.2006 | 10.09.2008 | bestyrelsesmedlem |
Lena Leivsdóttir | 01.12.2002 | 10.08.2011 | formand |
Henrik Holm Jensen | 01.12.2002 | 23.10.2006 | bestyrelsesmedlem |
Ole Secher Villumsen | 28.02.2002 | 01.12.2002 | formand |
Mogens Schultz | 30.10.2000 | 28.02.2002 | formand |