Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2002-07-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 191, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-19 fjernes Bestyrelse: Ulrik Darling Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-19 fjernes Direktion: Ulrik Darling Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-08-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-19 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-19 fjernes Navne: BIOPTECH ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-19 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-19 fjernes Stiftere: Ulrik Darling Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 191, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-02 tilføjes Bestyrelse: Ulrik Darling Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-02 tilføjes Direktion: Ulrik Darling Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er forskning i og udvikling af mikrochip til flowcytometry og anden dermed efter bestyrelsens skøn, beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-08-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-02 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-02 tilføjes Navne: BIOPTECH ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-02 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-02 tilføjes Stiftere: Ulrik Darling Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-02 tilføjes Vedtægter: 2000-08-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)