Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2002-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Spurvevænget 44, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-28 fjernes Navne: PETER LAURSEN HOLDING, ESBJERG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 fjernes Revisor: TEAM-ES REVISION REGISTRERET REVISORANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 fjernes Stiftere: Peter Zülow Laursen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 fjernes Direktion: Peter Zülow Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spurvevænget 44, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-15 tilføjes Direktion: Peter Zülow Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-15 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-15 tilføjes Navne: PETER LAURSEN HOLDING, ESBJERG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-15 tilføjes Revisor: TEAM-ES REVISION REGISTRERET REVISORANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-15 tilføjes Stiftere: Peter Zülow Laursen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-15 tilføjes Vedtægter: 2000-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)