Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2008-01-03 fjernes Binavne: SCHLEISNER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Hyltebjerg Allé 16, 2720 Vanløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-17 fjernes Direktion: Henrik Schleisner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-17 fjernes Hovedbranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-17 fjernes Navne: TABURET ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-17 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET SLEIMANN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-17 fjernes Stiftere: Ingerlise Schleisner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyltebjerg Allé 16, 2720 Vanløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Nansensgade 41, 1366 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive detailhandel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-11 tilføjes Navne: TABURET ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-10 fjernes Navne: INSIDE GROUP ApS (offentliggjort 2000-11-01)
Den 2005-11-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-11 tilføjes Vedtægter: 2005-11-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-17 tilføjes Hovedbranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-08-24 tilføjes Direktion: Henrik Schleisner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-24 fjernes Direktion: Ingerlise Schleisner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-24 tilføjes Navne: INSIDE GROUP ApS (offentliggjort 2000-11-01)
Den 2000-08-23 fjernes Navne: SCHLEISNER ApS (offentliggjort 2000-08-16)
Den 2000-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nansensgade 41, 1366 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-03 tilføjes Binavne: SCHLEISNER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-03 tilføjes Direktion: Ingerlise Schleisner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-03 tilføjes Navne: SCHLEISNER ApS (offentliggjort 2000-08-16)
Den 2000-07-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-03 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET SLEIMANN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-03 tilføjes Stiftere: Ingerlise Schleisner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)