Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-20 tilføjes Vedtægter: 2013-03-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-20 fjernes Revisor: REVISION FAABORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-08 tilføjes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2011-12-08)
Den 2011-12-07 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2009-12-03)
Den 2009-12-03 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2009-12-03)
Den 2009-12-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2009-02-13 tilføjes Revisor: REVISION FAABORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-13 fjernes Revisor: REVISION FYN FAABORG, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 91, 5683 Haarby (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 91, 5683 Haarby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 91, 5683 Haarby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-28 tilføjes Bestyrelse: Dorthe Cecilie Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Direktion: Vagn Kamp Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 135.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Legale ejere: Dorthe Cecilie Larsen, Vagn Kamp Larsen (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2000-06-28 tilføjes Navne: KAMP HOLDING ApS (offentliggjort 2000-07-11)
Den 2000-06-28 tilføjes Reelle ejere: Dorthe Cecilie Larsen, Vagn Kamp Larsen (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2000-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Revisor: REVISION FYN FAABORG, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Stiftere: Vagn Kamp Larsen, Dorthe Cecilie Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-07-11)
Den 2000-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)