Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2015-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensgade 21, 5000 Odense C (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-11-24 fjernes Direktion: Christian Majgaard Nielsen (direktion) (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-11-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-11-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-10 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-11-24 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-11-24 fjernes Legale ejere: Christian Majgaard Nielsen (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-11-24 fjernes Navne: MAJGAARD MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-11-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-11-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-11-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-11-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-11-24 fjernes Stiftere: Christian Majgaard Nielsen (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-11-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2014-08-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2014-08-01 fjernes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-27 tilføjes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-27 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-01-03)
Den 2002-07-10 tilføjes Legale ejere: Christian Majgaard Nielsen (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2002-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensgade 21, 5000 Odense C (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2002-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivningsvirksomhed, og at foretage investering i andre selskaber og fast ejendom og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2002-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2002-01-01 tilføjes Vedtægter: 2002-01-01 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2001-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Mølleparken 228, 7190 Billund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølleparken 228, 7190 Billund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-10 tilføjes Direktion: Christian Majgaard Nielsen (direktion) (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2000-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2000-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-10 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2000-07-10 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-01-03)
Den 2000-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2000-07-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2000-07-10 tilføjes Navne: MAJGAARD MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2000-07-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2000-07-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2000-07-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2000-07-10 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-10 tilføjes Stiftere: Christian Majgaard Nielsen (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2000-07-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2000-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2000-09-28 sletter virksomheden Ejerskaber: MAJGAARD BRANDING A/S. (offentliggjort 2016-03-05)