Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Veronika Eriksen | 07.08.2015 | 30.11.2017 | adm. dir |
Thomas Brandt Eriksen | 14.11.2008 | 07.08.2015 | direktion |
Peter Teusch | 07.05.2007 | 14.11.2008 | direktion |
Jens Erik Bøgehøj Pedersen | 07.11.2001 | 02.07.2003 | direktion |
Svend Vestergaard-Jensen | 01.07.2000 | 07.05.2007 | direktion |
Svend Düring | 01.07.2000 | 07.11.2001 | direktion |
Thomas Brandt Eriksen | 01.07.2000 | 07.11.2001 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Veronika Eriksen | 07.08.2015 | 30.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Ole Peter Bøwig | 23.06.2015 | 30.11.2017 | formand |
Thomas Brandt Eriksen | 14.11.2008 | 07.08.2015 | bestyrelse |
Jens Christian Krogsgaard | 14.11.2008 | 23.06.2015 | formand |
Ole Bjørn Eriksen | 01.07.2000 | 30.11.2017 | bestyrelse |
Janusz Ratajezak | 01.07.2000 | 14.11.2008 | bestyrelse |
Svend Aage Kristensen | 01.07.2000 | 14.11.2008 | formand |