Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2005-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorsøhøjen 16, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-13 fjernes Direktion: Claes Ditlev Ditlevsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-13 fjernes Navne: PRO INNOVATION ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 fjernes Revisor: AKTIV REVISION SILKEBORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 fjernes Stiftere: Claes Ditlev Ditlevsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-28 fjernes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed og reklameformidling (offentliggjort 2004-06-17)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorsøhøjen 16, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-07 tilføjes Direktion: Claes Ditlev Ditlevsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive reklame og handelsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed og reklameformidling (offentliggjort 2004-06-17)
Den 2000-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Navne: PRO INNOVATION ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Revisor: AKTIV REVISION SILKEBORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Stiftere: Claes Ditlev Ditlevsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Vedtægter: 2000-07-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)