Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse |
Den 2023-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solhøjpark 47, 3520 Farum (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-01 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-01 tilføjes Interessenter: Thomas Højlund Christensen (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-01 tilføjes Kontaktoplysninger: thho@dtu.dk (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-01 tilføjes Navne: Mit firma v/Thomas Christensen (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 15 (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2020-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Solhøjpark 47, 3520 Farum (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-15 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-15 fjernes Interessenter: Thomas Højlund Christensen (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-15 fjernes Navne: Thomas H Christensen (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-15 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solhøjpark 47, 3520 Farum (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Solhøjpark 47, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2000-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solhøjpark 47, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-01 tilføjes Interessenter: Thomas Højlund Christensen (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2000-07-01 tilføjes Navne: Thomas H Christensen (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2000-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2020-09-15)