Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anne-Dorte Neergaard Nyhus | 19.11.2008 | 13.02.2012 | adm. dir |
Torben Helge Jørgensen | 18.11.2005 | 19.11.2008 | direktion |
Herluf Dam Olesen | 01.06.2005 | 18.11.2005 | direktion |
Lars Stenholt Lorentzen | 20.11.2000 | 01.06.2005 | direktion |
Henrik Mütze | 20.11.2000 | 01.06.2005 | direktion |
Peter Andreas Stakemann | 20.05.2000 | 20.11.2000 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Ejner Nyhus | 19.11.2008 | 13.02.2012 | bestyrelse |
Anne-Dorte Neergaard Nyhus | 19.11.2008 | 13.02.2012 | bestyrelse |
Gudmundur Loeve | 06.07.2006 | 06.07.2006 | bestyrelse |
Henrik Mütze | 01.06.2005 | 13.02.2012 | bestyrelse |
Palle Rydal | 01.06.2005 | 19.08.2008 | bestyrelse |
Laurs Erik Busch Stephansen | 20.11.2000 | 01.06.2005 | formand |
Herluf Dam Olesen | 20.11.2000 | 01.06.2005 | næstformand |
Henrik Mütze | 20.11.2000 | 11.02.2002 | bestyrelse |
Lars Stenholt Lorentzen | 20.11.2000 | 20.11.2000 | bestyrelse |
Peter Andreas Stakemann | 20.05.2000 | 20.11.2000 | bestyrelse |
Annemette Heller | 20.05.2000 | 20.11.2000 | bestyrelse |
Kim Madsen | 20.05.2000 | 20.11.2000 | formand |