Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Dyrehavegårdsvej 15, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-30 fjernes Bestyrelse: Jens Hartvig Buhl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 fjernes Direktion: Sandra Buhl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-06-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 fjernes Hovedbranche: Diskoteker og natklubber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-30 fjernes Navne: SELSKABET AF 10.10.2005 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 fjernes Stiftere: Ronnie Veiler (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-23 tilføjes Direktion: Sandra Buhl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-23 fjernes Direktion: Ronnie Veiler (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyrehavegårdsvej 15, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 13, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsforhold og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-10 tilføjes Navne: SELSKABET AF 10.10.2005 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-09 fjernes Navne: SHAKERS ApS (offentliggjort 2001-03-15)
Den 2005-10-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-10 tilføjes Vedtægter: 2005-10-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-07 tilføjes Navne: SHAKERS ApS (offentliggjort 2001-03-15)
Den 2001-03-06 fjernes Navne: SCI-FI KOLDING ApS (offentliggjort 2000-06-13)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 13, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-07 tilføjes Bestyrelse: Jens Hartvig Buhl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-07 tilføjes Direktion: Ronnie Veiler (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-06-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-07 tilføjes Hovedbranche: Diskoteker og natklubber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-07 tilføjes Navne: SCI-FI KOLDING ApS (offentliggjort 2000-06-13)
Den 2000-06-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-07 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-07 tilføjes Stiftere: Ronnie Veiler (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)