Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Ejerskaber | Direktion | Bestyrelse | ||||
Vedtægter | Reelle ejere | xbrl | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Navne | Virksomhedsform | ||||
Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-16 tilføjes Legale ejere: PK HOLDING, AALBORG ApS (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-16 fjernes Legale ejere: Tutter Holding ApS (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2009-09-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NORDJYSK STILLADS UDLEJNING A/S. (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2011-10-11 sletter virksomheden Ejerskaber: BERA STILLADSER A/S. (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2016-01-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BERA STILLADSER A/S. (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2018-11-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NB Materiel A/S. (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2023-02-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NB Ejendomme og lager ApS. (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2024-05-29 fjernes Direktion: Preben Kluug Korsgaard (direktør) (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-15 tilføjes Bestyrelse: Allan Højbak (formand) (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-05-15 tilføjes Vedtægter: 2024-05-15 (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-05-10 tilføjes Legale ejere: JBM Jensen Holding ApS, PMJ Holding Invest ApS (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-09 fjernes Legale ejere: PMJ Holding Invest ApS, JBM Jensen Holding ApS (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-07 fjernes Legale ejere: PK HOLDING, AALBORG ApS (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-07 tilføjes Reelle ejere: Stefan Verner Korsgaard (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-06 fjernes Reelle ejere: Stefan Verner Korsgaard (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-09 tilføjes Legale ejere: PK HOLDING, AALBORG ApS, SK HOLDING AALBORG ApS (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2023-11-08 fjernes Legale ejere: PK HOLDING, AALBORG ApS, SK HOLDING AALBORG ApS (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2023-11-09 tilføjes Reelle ejere: Stefan Verner Korsgaard (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2023-11-09 fjernes Reelle ejere: Preben Kluug Korsgaard (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2023-11-08 fjernes Reelle ejere: Stefan Verner Korsgaard (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2023-10-01 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-01 tilføjes Legale ejere: PK HOLDING, AALBORG ApS, SK HOLDING AALBORG ApS, JBM Jensen Holding ApS, Tutter Holding ApS (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2022-09-01 fjernes Legale ejere: Jesper Børge Møller Jensen (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-09-01 tilføjes Reelle ejere: Stefan Verner Korsgaard, Preben Kluug Korsgaard (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2022-08-31 fjernes Legale ejere: SK HOLDING AALBORG ApS, PK HOLDING, AALBORG ApS (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-08-31 fjernes Reelle ejere: Preben Kluug Korsgaard (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-06-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-17 fjernes Bestyrelse: Niels Leif Hejselbak (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2022-02-28 tilføjes Reelle ejere: Preben Kluug Korsgaard (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-02-27 fjernes Reelle ejere: Preben Kluug Korsgaard (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-02-28 fjernes Legale ejere: Niels Leif Hejselbak (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: Jesper Børge Møller Jensen (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2020-05-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-14 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2017-11-14 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN, AALBORG, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-29 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN, AALBORG, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-03-29 fjernes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-03-02 tilføjes Direktion: Stefan Verner Korsgaard (direktør) (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-02 tilføjes Vedtægter: 2017-03-02 (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-28 tilføjes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2016-01-28 fjernes Revisor: NORDJYSK REVISION AALBORG ApS (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2016-01-22 tilføjes Bestyrelse: Jesper Børge Møller Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2016-01-22 tilføjes Vedtægter: 2016-01-22 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-01-21 tilføjes Legale ejere: Niels Leif Hejselbak, PK HOLDING, AALBORG ApS (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2016-01-20 fjernes Legale ejere: PK HOLDING, AALBORG ApS (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2011-10-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investering i anlægsaktiver, herunder fast ejendom og værdipapirer samt hermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-10 tilføjes Vedtægter: 2011-10-10 (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2011-05-05 tilføjes Bestyrelse: Niels Leif Hejselbak (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-10 tilføjes Legale ejere: PK HOLDING, AALBORG ApS, SK HOLDING AALBORG ApS, PMJ Holding Invest ApS (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2005-05-09 tilføjes Kapital (Kapital): 625.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-28 tilføjes Reelle ejere: Preben Kluug Korsgaard (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2004-04-29 tilføjes Bestyrelse: Stefan Verner Korsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-04-29 fjernes Bestyrelse: Arne Nørgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-01-06 fjernes Direktion: Arne Nørgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-11-26 tilføjes Bestyrelse: Arne Nørgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-26 tilføjes Navne: NSU HOLDING A/S (offentliggjort 2003-01-07)
Den 2002-11-25 fjernes Navne: NSU HOLDING ApS (offentliggjort 2000-07-06)
Den 2002-11-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2003-01-07)
Den 2002-11-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-07-06)
Den 2000-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Troensevej 19, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2000-05-29 tilføjes Direktion: Arne Nørgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Navne: NSU HOLDING ApS (offentliggjort 2000-07-06)
Den 2000-05-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Revisor: NORDJYSK REVISION AALBORG ApS (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2000-05-29 tilføjes Stiftere: Preben Kluug Korsgaard, Arne Nørgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-07-06)
Den 2000-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)