Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-06-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Universitetsvej 1, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-06-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-06-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-29 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-06-08 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2010-12-06 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-06-08 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-06-08 fjernes Navne: FIBAC ApS (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-06-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-06-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-06-08 fjernes Stiftere: Michael Frellesvig Boss, Kjeld Schaumburg, DMA SORPTION ApS (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-06-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2013-01-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-08-03 fjernes Bestyrelse: Jens Ulstrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-03 fjernes Direktion: Kjeld Schaumburg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-02-27 fjernes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-06 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2010-12-06 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2010-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling og patentering af nye organiske funktionelle materialer og polymerer samt aerogeler med indkapslede aktivstoffer. Dette udføres for egen regning eller som udviklingsopgaver for firmaer (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2010-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 159.750,00 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2010-11-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2010-11-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2010-11-08 tilføjes Vedtægter: 2010-11-08 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-20 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-20 fjernes Revisor: Bent H. Ejsted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2004-05-04)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-09 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-07 tilføjes Revisor: Bent H. Ejsted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Universitetsvej 1, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2004-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2000-11-22)
Den 2003-12-18 tilføjes Bestyrelse: Jens Ulstrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-18 fjernes Bestyrelse: Kjeld Schaumburg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-01 tilføjes Bestyrelse: Kjeld Schaumburg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-18 tilføjes Direktion: Kjeld Schaumburg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-18 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-18 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-28 fjernes Bestyrelse: Knud Allermann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-28 fjernes Direktion: Ole Ingemann Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-20 tilføjes Direktion: Ole Ingemann Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-12 fjernes Direktion: Michael Frellesvig Boss (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 159.465,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-21 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2004-05-04)
Den 2001-05-20 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2000-11-08)
Den 2001-05-21 tilføjes Kapital (Kapital): 147.059,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 140.883,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2000-11-22)
Den 2000-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Vangedevej 232, 3. th., 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 133.824,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2000-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-22 tilføjes Stiftere: Kjeld Schaumburg (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2000-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vangedevej 232, 3. th., 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-29 tilføjes Bestyrelse: Knud Allermann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Direktion: Michael Frellesvig Boss (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2000-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-29 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2000-05-29 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2000-11-08)
Den 2000-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Navne: FIBAC ApS (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2000-05-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2000-05-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2000-05-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Stiftere: Michael Frellesvig Boss, DMA SORPTION ApS (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2000-05-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2000-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)