Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Forskerparken 10, 5230 Odense M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-30 fjernes Bestyrelse: Kjeld Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-30 fjernes Direktion: Per Morgen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-30 fjernes Navne: NANOS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-30 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-30 fjernes Stiftere: SYDDANSK INNOVATION A/S, Per Morgen, Kjeld Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-29 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2004-07-15)
Den 2003-12-08 tilføjes Bestyrelse: Arne Fredens (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-08 fjernes Bestyrelse: Søren Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Forskerparken 10, 5230 Odense M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-12 tilføjes Bestyrelse: Søren Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-12 tilføjes Direktion: Per Morgen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og udnytte metoder til fabrikation af nanostrukturer på siliciumskiver i forbindelse med produktion af microelektronik. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-12 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2004-07-15)
Den 2000-05-12 tilføjes Kapital (Kapital): 128.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-12 tilføjes Navne: NANOS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-12 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-12 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-12 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-12 tilføjes Stiftere: SYDDANSK INNOVATION A/S, Per Morgen, Kjeld Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-12 tilføjes Vedtægter: 2000-05-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)