Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2005-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønnens Kvarter 5, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-27 fjernes Navne: ERIK ANDERSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-27 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-27 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-27 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-22 fjernes Bestyrelse: Erik Christian Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-22 fjernes Direktion: Margit Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Vedtægter: 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnens Kvarter 5, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 tilføjes Bestyrelse: Erik Christian Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Direktion: Margit Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Navne: ERIK ANDERSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-29 fjernes Navne: A/S PSE NR. 5594 (offentliggjort 2000-05-10)
Den 2000-06-30 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-01 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 5594 (offentliggjort 2000-05-10)
Den 2000-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)