Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2005-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-12 fjernes Bestyrelse: Lars Rene Lindvold (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-12 fjernes Hovedbranche: Anden måling og teknisk analyse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-12 fjernes Navne: OVC ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-12 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET GUTFELT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-12 fjernes Stiftere: ØRESUND SCIENCE PARKS A/S, STENSBORG A/S, Lars Rene Lindvold, Allan Mertner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-30 fjernes Bestyrelse: Tage Meinertz Nilsson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-21 fjernes Direktion: Jan Fagerbo Stensborg (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at starte en dansk produktion af masters til replikationsmetoder for hologrammer og andre diffraktive microstrukturer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 197.280,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-17 tilføjes Vedtægter: 2003-12-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-08 tilføjes Bestyrelse: Tage Meinertz Nilsson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-08 fjernes Bestyrelse: Tage Meinertz Nilsson (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-08 tilføjes Direktion: Jan Fagerbo Stensborg (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-18 tilføjes Hovedbranche: Anden måling og teknisk analyse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-17 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt (offentliggjort 2002-12-18)
Den 2002-11-25 tilføjes Bestyrelse: Per Eld Ibsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-25 fjernes Bestyrelse: Allan Mertner (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-25 fjernes Direktion: Klaus Gustav Vammen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-08-23 tilføjes Bestyrelse: Tage Meinertz Nilsson (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-02-01 tilføjes Direktion: Klaus Gustav Vammen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-01 fjernes Direktion: Tage Meinertz Nilsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-07-04 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt (offentliggjort 2002-12-18)
Den 2000-07-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-30 tilføjes Bestyrelse: Allan Mertner (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-30 tilføjes Direktion: Tage Meinertz Nilsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-30 tilføjes Navne: OVC ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-30 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET GUTFELT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-30 tilføjes Stiftere: ØRESUND SCIENCE PARKS A/S, STENSBORG A/S, Lars Rene Lindvold, Allan Mertner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)