Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mads Rønne Rosén | 09.09.2008 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Micky Tao Mejlstrup | 03.03.2008 | 09.09.2008 | direktør |
Lars Hammer | 01.05.2000 | 03.03.2008 | direktør |
Henrik Hammer | 01.05.2000 | 29.07.2005 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lasse Erdman Vigh | 05.03.2021 | formand |
Mads Rønne Rosén | 03.03.2008 | bestyrelsesmedlem |
Micky Tao Mejlstrup | 03.03.2008 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lasse Erdman Vigh | 15.12.2016 | 04.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jacob David Ludvig von Obelitz Ravn | 03.03.2008 | 05.03.2021 | formand |
Jan Christensen | 07.09.2006 | 03.03.2008 | bestyrelsesmedlem |
Lars Hammer | 01.05.2000 | 03.03.2008 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Egede Rützou | 01.05.2000 | 03.03.2008 | bestyrelsesmedlem |
Søren Dahl Hammer | 01.05.2000 | 07.09.2006 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Hammer | 01.05.2000 | 29.07.2005 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Hammer | 01.05.2000 | 29.07.2005 | bestyrelsesmedlem |