Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Helle Lis Søholt(virk.: 11) Adm. Dir., Direktionen, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Henriette Vamberg(virk.: 4) Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jeffrey Lee Risom(virk.: 4) Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Helle Lis Søholt | 30.08.2010 | Suomisvej 8, 1927 Frederiksberg C |
Henriette Vamberg | 01.09.2010 | Engvej 14, 2791 Dragør |
Jeffrey Lee Risom | 02.02.2014 | Amager Strandvej 150G, 2300 København S |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jan Gehl | 01.01.2007 | Damstien 27, 2720 Vanløse |
Aktive virksomheder: (4) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
DAVID SIM HOLDING ApS | 34458804 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
GEHL ARCHITECTS ApS | 25309529 | NORMAL | Arkitektvirksomhed (711100) |
Gehl Architects Finance & Communication ApS | 37453331 | NORMAL | Kombinerede administrationsserviceydelser (821100) |
Gehl Architects Holding ApS | 37266868 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
13.09.2000 | 12,82 (km) | Damstien 27, 2720 Vanløse | Strandgade 100, 1401 København K |
18.11.2004 | 0,15 (km) | Strandgade 100, 1401 København K | Strandgade 98, 1401 København K |
28.03.2006 | 3,90 (km) | Strandgade 98, 1401 København K | Gammel Kongevej 1, 1610 København V |
03.11.2014 | 0,26 (km) | Gammel Kongevej 1, 1610 København V | Vesterbrogade 24, 1620 København V |
GEHL ARCHITECTS ApS. |
Sidst opdateret den 16.05.2000 og angivet som gældende fra 11.04.2000 (8935 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
GEHEJMEKONFERENSRAAD FREDERIK FERDINAND TILLISCHS FAMILIELEGAT | 11719406 |
GE HELTHCARE CLINICAL SYSTEMS A/S | 26527791 |
GEH INVEST ApS | 34480982 |
Gehl A/S | 34075832 |
GEHL ARCHITECTS ApS | 25309529 |
Gehl Architects Finance & Communication ApS | 37453331 |
Gehl Architects Holding ApS | 37266868 |
Gehl Design ApS | 39549999 |
Gehl Ejendomme ApS | 42993808 |
GEHLERT HOLDING ApS | 30738594 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Helle Lis Søholt(virk.: 11) Adm. Dir., Direktionen, Reelle ejere | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Henriette Vamberg(virk.: 4) Dir. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jeffrey Lee Risom(virk.: 4) Dir. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 84 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 11 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Gehl(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Pct. | 25 % | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % | 25 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Helle Lis Søholt(virk.: 11) Adm. Dir., Direktionen, Reelle ejere | 5 | 7 | 0 | 7 |
Henriette Vamberg(virk.: 4) Dir. | 0 | 2 | 1 | 2 |
Jeffrey Lee Risom(virk.: 4) Dir. | 0 | 3 | 0 | 2 |
Sum | 5 | 12 | 1 | 11 |
Pct. | 17 % | 41 % | 3 % | 38 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jan Gehl(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 3 | 1 | 3 |
Pct. | 0 % | 43 % | 14 % | 43 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |