Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Hjemmeside | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Revisor | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Navne | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Binavne | Stiftere | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-18 tilføjes Bestyrelse: Erik Tomren (formand) (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-18 fjernes Bestyrelse: Michael Moyell Juul (formand) (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-18 tilføjes Direktion: Mathias Gadegaard Andersen (direktør) (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-18 fjernes Direktion: Vidar André Løken (direktør) (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-08 tilføjes Hjemmeside: www.dynaway.com (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2023-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alfred Nobels Vej 21, st., 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Alfred Nobels Vej 27, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-11-30 tilføjes Kontaktoplysninger: eg@eg.dk (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-11-29 fjernes Kontaktoplysninger: tdc@tdc.dk (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-08-10 tilføjes Bestyrelse: Ulrich Kærgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2023-08-10 fjernes Bestyrelse: Mikkel Bardram (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2023-08-10 tilføjes Direktion: Vidar André Løken (direktør) (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2023-08-10 tilføjes Vedtægter: 2023-08-10 (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-01 tilføjes Bestyrelse: Michael Moyell Juul (formand) (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2022-03-01 fjernes Bestyrelse: Jesper Andersen (formand) (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alfred Nobels Vej 27, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2019-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Fogedsvej 1, 7700 Thisted (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-06 tilføjes Bestyrelse: Jesper Andersen (formand) (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2019-02-06 fjernes Bestyrelse: Henrik Basso Reichsthaler Møller (formand) (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-15 tilføjes Bestyrelse: Henrik Basso Reichsthaler Møller (formand) (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-03-15 fjernes Bestyrelse: Allan Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-23 tilføjes Direktion: Ulrich Kærgaard (direktør) (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-23 fjernes Direktion: Morten Bach Møller (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-04-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-02-08 tilføjes Bestyrelse: Mikkel Bardram (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2017-02-08 fjernes Bestyrelse: Henrik Basso Reichsthaler Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-02-08)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-03 tilføjes Bestyrelse: Henrik Basso Reichsthaler Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-02-08)
Den 2016-10-03 fjernes Bestyrelse: Leif Vestergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-05 tilføjes Bestyrelse: Erik Johannes Kaae (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-05 fjernes Bestyrelse: Ole Fritze (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-08-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, herunder handel med edb-programmel og -udstyr, servicevirksomhed i forbindelse med edb, udvikling af edb-programmel, afholdelse af kurser i forbindelse med edb samt finansiering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, ligesom selskabet også tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-30 tilføjes Vedtægter: 2013-08-30 (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-04-04 tilføjes Kapital (Kapital): 2.296.868,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-08 tilføjes Bestyrelse: Ole Fritze (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-08 fjernes Bestyrelse: Egon Østergaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-26 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-26 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-01 fjernes Bestyrelse: Michael Lehd (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-10 tilføjes Bestyrelse: Michael Lehd (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-10 fjernes Bestyrelse: Per Møller (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2011-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-07-07 tilføjes Bestyrelse: Søren Emil Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-07 fjernes Bestyrelse: Henning Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-04-23 tilføjes Navne: DYNAWAY A/S (offentliggjort 2009-04-27)
Den 2009-04-22 fjernes Navne: THY SOLUTIONS A/S (offentliggjort 2005-09-02)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-07-09 tilføjes Bestyrelse: Henning Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-07-09 fjernes Bestyrelse: Christian Steensgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2004-04-19)
Den 2007-11-19 tilføjes Direktion: Morten Bach Møller (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-19 fjernes Direktion: Martin Dommerby Kristiansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-08-12 tilføjes Navne: THY SOLUTIONS A/S (offentliggjort 2005-09-02)
Den 2005-08-11 fjernes Navne: THY DATA CENTER SOLUTIONS A/S (offentliggjort 2000-05-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-28 tilføjes Direktion: Martin Dommerby Kristiansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-28 fjernes Direktion: Egon Østergaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2004-04-19)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware (offentliggjort 2000-08-24)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-14 tilføjes Legale ejere: EG Danmark A/S (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2002-05-13 fjernes Legale ejere: Morten Bach Møller (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-02-20 tilføjes Direktion: Egon Østergaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-02-20 fjernes Direktion: Per Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-02-04 tilføjes Direktion: Per Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-02-04 fjernes Direktion: Bo Søndergaard Schrøder (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-24 tilføjes Bestyrelse: Morten Bach Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-11-24 fjernes Bestyrelse: Søren Emil Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 625.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-04 fjernes Binavne: TDC SOLUTIONS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-08-25 tilføjes Kontaktoplysninger: tdc@tdc.dk (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-19 tilføjes Bestyrelse: Per Møller (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-05-15 tilføjes Stiftere: THY DATA HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-13 fjernes Stiftere: PGM INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-11 tilføjes Stiftere: PGM INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fogedsvej 1, 7700 Thisted (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2000-04-11 tilføjes Bestyrelse: Søren Emil Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-04-11 tilføjes Binavne: TDC SOLUTIONS A/S, THY SOLUTIONS A/S, THY DATA CENTER SOLUTIONS A/S, CTEK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-11 tilføjes Direktion: Bo Søndergaard Schrøder (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-04-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-11 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware (offentliggjort 2000-08-24)
Den 2000-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-11 tilføjes Navne: THY DATA CENTER SOLUTIONS A/S (offentliggjort 2000-05-09)
Den 2000-04-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2000-04-11 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-11 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2000-05-09)
Den 2000-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Legale ejere: Morten Bach Møller (offentliggjort 2015-05-06)