Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Revision fravalgt | Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-02 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-05-02 fjernes Revisor: GoAudit Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2000-04-20 sletter virksomheden Ejerskaber: StayOnline ServicePartner A/S. (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2000-05-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NETSERVICE SYSTEMS ApS. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2017-07-13 sletter virksomheden Ejerskaber: StayOnline Systems A/S. (offentliggjort 2020-08-28)
Den 2019-09-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SOSP Holding ApS. (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2022-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gefionsvej 6, 3400 Hillerød (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2022-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Klædebo 15, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2022-05-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-05-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-05-20 tilføjes Revisor: GoAudit Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-24 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Ole Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-21 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Ole Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-21 fjernes Revisor: BD Consult (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-18 tilføjes Revisor: BD Consult (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-18 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Klædebo 15, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2003-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kokkedal Industripark 8, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er servicering af og handel med kommunikationsudstyr, kontormaskiner og edb samt hermed beslægtede områder, herunder gennem besiddelse af kapitalandele i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-24 tilføjes Vedtægter: 2003-11-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kokkedal Industripark 8, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-07 tilføjes Direktion: Frank Daugaard Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-04-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Legale ejere: Frank Daugaard Christensen (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2000-04-07 tilføjes Navne: SYSTEM HOLDING ApS (offentliggjort 2000-04-27)
Den 2000-04-07 tilføjes Reelle ejere: Frank Daugaard Christensen (offentliggjort 2017-10-14)
Den 2000-04-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Stiftere: Frank Daugaard Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-04-27)
Den 2000-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)