Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel |
Den 2020-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammershusgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 fjernes Bestyrelse: Bent Schou-Jensen (formand) (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-03-24 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 fjernes Interessenter: ApS KOMPLEMENTARSELSKABET VÄXJÖ BUTIKSPARK, SVERIGE (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 fjernes Legale ejere: Finn Myllerup, Bent Schou-Jensen, Lars Herman Petersen, Knud Erik Søndergård Clausen, Carl-Henning Futtrup, Inga Mosevang Nielsen, Mariann Nielsen, Wivi Krause Petersen (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 fjernes Navne: K/S VÄXJÖ BUTIKSPARK, SVERIGE (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-07-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-29 tilføjes Vedtægter: 2020-05-29 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-05-29 fjernes Bestyrelse: Carl-Henning Futtrup (bestyrelse) (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-18 tilføjes Bestyrelse: Henrik Rohde Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2015-05-18 fjernes Bestyrelse: Knud Erik Søndergård Clausen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2013-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved køb og udlejning af ejendommene beliggende Västra Marks handelsområde i Växjö, område 1, dele af fastigheden Växjö 8:3. (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2013-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren eller to medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2013-05-27 tilføjes Vedtægter: 2013-05-27 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2012-12-10 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2012-05-10 tilføjes Bestyrelse: Knud Erik Søndergård Clausen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2012-04-24 fjernes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammershusgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2011-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Søgade 35, 1370 København K (offentliggjort 2003-07-09)
Den 2011-05-10 tilføjes Bestyrelse: Carl-Henning Futtrup (bestyrelse) (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2011-05-10 fjernes Bestyrelse: Wivi Krause Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2006-02-07)
Den 2005-10-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2006-02-07)
Den 2005-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-27 tilføjes Bestyrelse: Wivi Krause Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-27 fjernes Bestyrelse: Gorm Harald Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-12 tilføjes Legale ejere: Wivi Krause Petersen (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2003-10-10 tilføjes Legale ejere: Mariann Nielsen (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2003-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Søgade 35, 1370 København K (offentliggjort 2003-07-09)
Den 2003-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 20, 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-12 tilføjes Legale ejere: Inga Mosevang Nielsen (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2001-09-01 tilføjes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 fjernes Revisor: JØRGEN JOHANSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-14 tilføjes Bestyrelse: Gorm Harald Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-14 fjernes Bestyrelse: Finn Myllerup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-25 tilføjes Bestyrelse: Finn Myllerup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-25 fjernes Bestyrelse: Henrik Bøge Mikkelsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-12 tilføjes Legale ejere: Carl-Henning Futtrup (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2000-07-09 tilføjes Legale ejere: Knud Erik Søndergård Clausen (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2000-05-30 tilføjes Legale ejere: Lars Herman Petersen (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2000-05-02 tilføjes Legale ejere: Bent Schou-Jensen (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2000-04-20 tilføjes Legale ejere: Finn Myllerup (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2000-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 20, 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-24 tilføjes Bestyrelse: Henrik Bøge Mikkelsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2000-03-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-03-24 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2000-03-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-24 tilføjes Interessenter: ApS KOMPLEMENTARSELSKABET VÄXJÖ BUTIKSPARK, SVERIGE (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2000-03-24 tilføjes Navne: K/S VÄXJÖ BUTIKSPARK, SVERIGE (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2000-03-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2000-03-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2000-03-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2000-03-24 tilføjes Revisor: JØRGEN JOHANSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-24 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2000-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-28)