Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Kapital | Vedtægter | Direktion | Hovedbranche | ||||
Navne | Tegningsregel | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Formål | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Kapitalvaluta | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-14 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-14 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2013-11-25 sletter virksomheden Ejerskaber: N.O. JENSEN HOLDING ApS. (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2015-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: ELLEN OG N. O. JENSEN ApS. (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-07 sletter virksomheden Ejerskaber: ELLEN OG N. O. JENSEN ApS. (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2018-07-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Absalonsgade 11-13 ApS. (offentliggjort 2018-07-25)
Den 2019-10-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ELLEN OG N. O. JENSEN ApS. (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2020-12-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: N.O. Jensen Holding Aalborg ApS. (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2021-08-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: N.O. Lease A/S. (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hattemagervej 16, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hattemagervej 16, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2021-04-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 750.000,00 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-29 tilføjes Vedtægter: 2019-10-29 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-03-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-18 tilføjes Direktion: Søren Bohl Nielsen (direktør) (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 fjernes Direktion: Doris Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-04-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-17 fjernes Hovedbranche: Finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Navne: SBN HOLDING AALBORG ApS (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-17 fjernes Navne: SBN HOLDING AALBORG A/S (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 tilføjes Vedtægter: 2017-04-18 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2017-04-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-17 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 fjernes Bestyrelse: Doris Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-04-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-15 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2016-12-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-03-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-27 fjernes Bestyrelse: Martin Ingvard Svanberg Lund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2012-06-28 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2010-04-19 tilføjes Vedtægter: 2010-04-19 (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2006-07-04 tilføjes Bestyrelse: Martin Ingvard Svanberg Lund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-11 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-11 fjernes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2006-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-04-13)
Den 2000-05-09 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2000-05-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-13 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-04-13)
Den 2000-04-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hattemagervej 16, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2000-03-17 tilføjes Bestyrelse: Doris Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-03-17 tilføjes Direktion: Doris Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-17 tilføjes Legale ejere: Søren Bohl Nielsen (offentliggjort 2015-01-21)
Den 2000-03-17 tilføjes Navne: SBN HOLDING AALBORG A/S (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2000-03-17 tilføjes Reelle ejere: Søren Bohl Nielsen (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2000-03-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2000-03-17 tilføjes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-17 tilføjes Stiftere: Søren Bohl Nielsen, Lars Bohl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2000-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)