Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Bohl Nielsen | 18.04.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Doris Nielsen | 17.03.2000 | 18.04.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Ingvard Svanberg Lund | 04.07.2006 | 27.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Søren Bohl Nielsen | 17.03.2000 | 18.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lars Bohl | 17.03.2000 | 18.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Doris Nielsen | 17.03.2000 | 18.04.2017 | bestyrelsesmedlem |