Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | Direktion | Dekret | xbrl | ||||
Hvidhvask | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2023-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kajerødgade 22, 2. th., 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-03-03 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-13 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-13 fjernes Kontaktoplysninger: friiser95@gmail.com (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-13 fjernes Legale ejere: Henrik Friis (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-13 fjernes Navne: AIKON ApS (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-13 fjernes Reelle ejere: Henrik Friis (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-13 fjernes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2008-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Freaky SMS I/S. (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2012-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: IQTOOL ApS. (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2022-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2022-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-15 fjernes Direktion: Henrik Friis (direktør) (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-21 Statstidende Dekret
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kajerødgade 22, 2. th., 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2021-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Gerbrandsvej 12, 2. 4., 2300 København S (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-05-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gerbrandsvej 12, 2. 4., 2300 København S (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2018-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 34, st. mf., 2300 København S (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2017-06-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 34, st. mf., 2300 København S (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2015-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Skindergade 8, st. tv., 1159 København K (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2013-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skindergade 8, st. tv., 1159 København K (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2013-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Virumgade 25, 2830 Virum (offentliggjort 2000-08-22)
Den 2013-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: friiser95@gmail.com (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2013-06-01 fjernes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2009-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2009-07-01 tilføjes Vedtægter: 2009-07-01 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2004-06-15)
Den 2007-10-11 tilføjes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-11 fjernes Revisor: JS REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-07-05 tilføjes Revisor: JS REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-05 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET TORSTEN BERG, registreret revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-05-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2004-06-15)
Den 2004-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virumgade 25, 2830 Virum (offentliggjort 2000-08-22)
Den 2000-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 14, 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-23 tilføjes Direktion: Henrik Friis (direktør) (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2000-06-23 fjernes Direktion: Jørgen Byriel (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-06-23 tilføjes Navne: AIKON ApS (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2000-06-22 fjernes Navne: KR 809 ApS (offentliggjort 2000-03-15)
Den 2000-06-23 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET TORSTEN BERG, registreret revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-23 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 14, 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-03 tilføjes Direktion: Jørgen Byriel (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2000-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-03-03 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2000-03-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2000-03-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2000-03-03 tilføjes Legale ejere: Henrik Friis (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2000-03-03 tilføjes Navne: KR 809 ApS (offentliggjort 2000-03-15)
Den 2000-03-03 tilføjes Reelle ejere: Henrik Friis (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2000-03-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2000-03-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2000-03-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2000-03-03 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-03 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2000-03-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2000-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-21)