Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lennart Juhl | 13.04.2000 | 25.09.2001 | direktion |
Poul Søren Christensen | 13.04.2000 | 13.04.2000 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 01.03.2000 | 04.04.2000 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hanne-Lise Rosenkjær | 02.05.2001 | 30.11.2004 | bestyrelse |
Lennart Juhl | 13.04.2000 | 30.11.2004 | bestyrelse |
Poul Søren Christensen | 13.04.2000 | 30.11.2004 | formand |
Søren Christian Jensen | 13.04.2000 | 02.05.2001 | bestyrelse |